序号 | 姓名 | 职务 | 相关 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 马施达 | 监事 | 查看全部任职 | 2016-02-25 | 2019-02-24 | 男 | - | - | 1972 | 马施达,男,汉族,1972年8月出生,注册会计师,中注协非执业会员。曾......详细>> |
2 | 陈国军 | 职工监事 | 查看全部任职 | 2016-02-25 | 2019-02-24 | 男 | - | 中专 | 1971 | 陈国军,男,1971年2月出生,汉族,中专学历。1994年起加入在托普集......详细>> |
3 | 陈国根 | 监事 | 查看全部任职 | 2016-02-25 | 2019-02-24 | 男 | - | 高中 | 1963 | 陈国根,男,1963年2月出生,汉族,高中学历,1979年--1995年任职于越......详细>> |
4 | 马施达 | 监事会主席 | 查看全部任职 | 2016-02-25 | 2019-02-24 | 男 | - | - | 1972 | 马施达,男,汉族,1972年8月出生,注册会计师,中注协非执业会员。曾......详细>> |