股份变动日期 | 股份变动人 | 本次变动数(股) | 本次成交均价(元/股) | 变动后持股数(股) | 变动原因 | 董监高姓名 | 职务 | 变动人与董监高关系 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-25 | 上海创芸企业管理咨询合伙企业(有 | -177,300 | 37.55 | 4,838,500 | 大宗交易 | 凌东胜 | 非独立董事 总经理 | 其他组织 |
2023-05-24 | 上海创芸企业管理咨询合伙企业(有 | -160,000 | 37.78 | 5,015,800 | 大宗交易 | 凌东胜 | 非独立董事 总经理 | 其他组织 |
2023-05-23 | 上海创芸企业管理咨询合伙企业(有 | -100,000 | 37.95 | 5,175,800 | 大宗交易 | 凌东胜 | 非独立董事 总经理 | 其他组织 |
2023-05-22 | 上海创芸企业管理咨询合伙企业(有 | -247,800 | 37.83 | 5,275,800 | 大宗交易 | 凌东胜 | 非独立董事 总经理 | 其他组织 |
2023-05-22 | 上海众诀企业管理咨询合伙企业(有 | -149,100 | 37.83 | 1,200,200 | 大宗交易 | 凌东胜 | 非独立董事 总经理 | 其他组织 |
2023-01-31 | 上海创芸企业管理咨询合伙企业(有 | -349,400 | 32.63 | 5,523,600 | 大宗交易 | 凌东胜 | 非独立董事 总经理 | 其他组织 |
2023-01-10 | 上海创芸企业管理咨询合伙企业(有 | -590,600 | 32.07 | 5,873,000 | 大宗交易 | 凌东胜 | 非独立董事 总经理 | 其他组织 |
2023-01-10 | 上海众诀企业管理咨询合伙企业(有 | -69,400 | 32.07 | 1,349,300 | 大宗交易 | 凌东胜 | 非独立董事 总经理 | 其他组织 |
2023-01-03 | 上海创芸企业管理咨询合伙企业(有 | -496,400 | 30.06 | 6,463,600 | 大宗交易 | 凌东胜 | 非独立董事 总经理 | 其他组织 |
2023-01-03 | 上海众诀企业管理咨询合伙企业(有 | -250,000 | 30.06 | 1,418,700 | 大宗交易 | 凌东胜 | 非独立董事 总经理 | 其他组织 |
2022-12-31 | 王明意 | -41,440 | - | 17,760 | 2022年2月23日完成回购注销23,680 | 王明意 | 非独立董事 副总经理 核心技术人员 | 本人 |
2022-12-31 | 李斌 | -42,560 | - | 18,240 | 2022年2月23日完成回购注销24,320 | 李斌 | 财务总监 董事会秘书 副总经理 | 本人 |
2022-12-31 | 伊恩江 | 10,000 | - | 10,000 | 个人增持 | 伊恩江 | 非独立董事 | 本人 |
2022-12-31 | 薛尔白 | -26,390 | - | 11,310 | 2022年2月23日完成回购注销15,080 | 薛尔白 | 财务总监(离任) | 本人 |
2022-12-31 | 陈立 | 1,100 | - | 1,100 | 个人增持 | 陈立 | 股东代表监事 | 本人 |
2022-12-29 | 上海创芸企业管理咨询合伙企业(有 | -800,000 | 26.83 | 6,960,000 | 大宗交易 | 凌东胜 | 非独立董事 总经理 | 其他组织 |
2022-12-29 | 上海众诀企业管理咨询合伙企业(有 | -875,000 | 26.83 | 1,668,700 | 大宗交易 | 凌东胜 | 非独立董事 总经理 | 其他组织 |
2022-11-16 | 丁洁 | 2,500 | 32.33 | 5,000 | 买入 | 杨庆威 | 职工代表监事 | 配偶 |
2022-11-14 | 丁洁 | -2,000 | 32.43 | 2,500 | 卖出 | 杨庆威 | 职工代表监事 | 配偶 |
2022-06-30 | 王明意 | -41,440 | - | 17,760 | 回购注销 | 王明意 | 非独立董事 副总经理 核心技术人员 | 本人 |
2022-06-30 | 李斌 | -42,560 | - | 18,240 | 回购注销 | 李斌 | 董事会秘书 副总经理 | 本人 |
2022-06-30 | 伊恩江 | 10,000 | - | 10,000 | - | 伊恩江 | 非独立董事 | 本人 |
2022-06-30 | 薛尔白 | -26,390 | - | 11,310 | 回购注销 | 薛尔白 | 财务总监 | 本人 |
2022-06-30 | 陈立 | 1,100 | - | 1,100 | - | 陈立 | 股东代表监事 | 本人 |
2022-04-12 | 上海创芸企业管理咨询合伙企业(有 | -470,000 | 21.32 | 8,183,500 | 大宗交易 | 凌东胜 | 非独立董事 总经理 | 受控法人 |
2022-04-01 | 上海创芸企业管理咨询合伙企业(有 | -752,100 | 23.66 | 8,653,500 | 大宗交易 | 凌东胜 | 非独立董事 总经理 | 受控法人 |
2022-02-14 | 伊恩江 | 6,500 | 29.73 | 10,000 | 竞价交易 | 伊恩江 | 非独立董事 | 本人 |
2022-02-07 | 伊恩江 | 3,500 | 28.45 | 3,500 | 竞价交易 | 伊恩江 | 非独立董事 | 本人 |
2022-02-07 | 陈立 | 1,100 | 28.79 | 1,100 | 竞价交易 | 陈立 | 股东代表监事 | 本人 |
2021-12-31 | 凌东胜 | 402,219 | - | 11,346,219 | 合伙企业非交易过户,将402,219股转 | 凌东胜 | 非独立董事 总经理 | 本人 |
2021-12-31 | 薛尔白 | 37,700 | - | 37,700 | 2019年限制性股票激励计划预留部分 | 薛尔白 | 财务总监 | 本人 |
2021-06-30 | 薛尔白 | 37,700 | - | 37,700 | - | 薛尔白 | 财务总监 | 本人 |
2021-02-04 | 丁洁 | 500 | 45.50 | 4,500 | 买入 | 杨庆威 | 职工代表监事 | 配偶 |
2021-01-29 | 丁洁 | 500 | 48.00 | 4,000 | 买入 | 杨庆威 | 职工代表监事 | 配偶 |
2021-01-22 | 丁洁 | 500 | 53.67 | 3,500 | 买入 | 杨庆威 | 职工代表监事 | 配偶 |
2021-01-14 | 丁洁 | -500 | 57.40 | 3,000 | 卖出 | 杨庆威 | 职工代表监事 职工代表监事 | 配偶 |
2021-01-12 | 丁洁 | 1,000 | 55.50 | 3,000 | 买入 | 杨庆威 | 职工代表监事 | 配偶 |
2021-01-07 | 丁洁 | 1,000 | 54.98 | 2,000 | 买入 | 杨庆威 | 职工代表监事 | 配偶 |
2021-01-06 | 丁洁 | 500 | 57.30 | 1,000 | 买入 | 杨庆威 | 职工代表监事 | 配偶 |
2020-12-31 | 凌东胜 | 4,104,000 | - | 10,944,000 | 不详 | 凌东胜 | 非独立董事 总经理 | 本人 |
2020-12-31 | 王明意 | 59,200 | - | 59,200 | 不详 | 王明意 | 非独立董事 副总经理 核心技术人员 | 本人 |
2020-12-31 | 李斌 | 60,800 | - | 60,800 | 不详 | 李斌 | 董事会秘书 副总经理 | 本人 |
2020-12-31 | 丁洁 | 500 | 58.25 | 500 | 买入 | 杨庆威 | 职工代表监事 | 配偶 |
2020-06-30 | 王明意 | 37,000 | - | 37,000 | 不详 | 王明意 | 非独立董事 副总经理 核心技术人员 | 本人 |
2020-06-30 | 李斌 | 38,000 | - | 38,000 | 不详 | 李斌 | 董事会秘书 副总经理 | 本人 |
2020-01-10 | 严知音 | 300 | 139.96 | 0 | 竞价交易 | 金波 | 股东代表监事 | 配偶 |
2018-12-31 | 凌东胜 | 2,565,000 | - | 6,840,000 | 权益分派 | 凌东胜 | 非独立董事 总经理 | 本人 |
2018-12-31 | 陈章银 | 359,100 | - | 957,600 | 权益分派 | 陈章银 | 监事(离任) | 本人 |