序号 | 姓名 | 职务 | 相关 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陈岱桦 | 总经理 | 查看全部任职 | 2017-06-10 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1971 | 陈岱桦先生:1971年10月出生,中国国籍,1992年8月至1994年7月任台......详细>> |
2 | 许士伟 | 董事会秘书 | 查看全部任职 | 2017-06-10 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1980 | 许士伟先生:1980年9月出生,中国国籍,硕士学历,2005年7月至2006年......详细>> |
3 | 徐俊斌 | 副总经理 | 查看全部任职 | 2021-11-29 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1975 | 徐俊斌先生:1975年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历......详细>> |
4 | 汤慧玲 | 财务负责人 | 查看全部任职 | 2023-09-13 | - | 女 | 中国 | 硕士 | 1977 | 汤慧玲女士:1977年6月出生,中国国籍,硕士学历,2001年7月至2007年......详细>> |
5 | 涂序斌 | 执行总裁 | 查看全部任职 | 2023-09-13 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1967 | 涂序斌先生:1967年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历......详细>> |
6 | 张益升 | 副总经理 | 查看全部任职 | 2017-06-10 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1974 | 张益升先生:1974年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工程师,硕......详细>> |