序号 | 姓名 | 职务 | 相关 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 喻勇 | 副总经理 | 查看全部任职 | 2023-04-12 | - | 男 | - | 本科 | 1977 | 喻勇先生:1977年7月出生,中共党员,湖南宁乡人,在职大学本科学历,......详细>> |
2 | 陆伟华 | 副总经理 | 查看全部任职 | 2023-04-12 | - | 女 | 中国 | 硕士 | 1973 | 陆伟华女士:1973年8月出生,中共党员,中国国籍,广西蒙山人,大学本......详细>> |
3 | 郑蓓 | 副总经理 | 查看全部任职 | 2023-04-12 | - | 女 | - | 本科 | 1985 | 郑蓓女士:1985年5月出生,中共党员,江苏连云港人,大学本科学历,文......详细>> |
4 | 陆伟华 | 董事会秘书 | 查看全部任职 | 2023-04-12 | - | 女 | 中国 | 硕士 | 1973 | 陆伟华女士:1973年8月出生,中共党员,中国国籍,广西蒙山人,大学本......详细>> |
5 | 金沅武 | 财务总监 | 查看全部任职 | 2023-04-12 | - | 女 | 中国 | 本科 | 1979 | 金沅武女士:1979年8月出生,中共党员,中国国籍,江苏武进人,大学本......详细>> |
6 | 卢志瑜 | 代理总经理 | 查看全部任职 | 2024-06-03 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1970 | 卢志瑜先生:1970年4月出生,中共党员,中国国籍,广东东莞人,大学本......详细>> |