序号 | 姓名 | 职务 | 相关 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黄文胜 | 副总经理 | 查看全部任职 | 2020-03-03 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1984 | 黄文胜先生,1984年4月出生,毕业于深圳大学法学专业,本科学历。20......详细>> |
2 | 黄文胜 | 董事会秘书 | 查看全部任职 | 2020-03-03 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1984 | 黄文胜先生,1984年4月出生,毕业于深圳大学法学专业,本科学历。20......详细>> |
3 | 王丽容 | 财务总监 | 查看全部任职 | 2022-03-04 | - | 女 | 中国 | 本科 | 1985 | 王丽容女士,1985年12月出生,毕业于福建师范大学财务管理专业,本......详细>> |
4 | 王伯廷 | 总经理 | 查看全部任职 | 2023-03-03 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1966 | 王伯廷先生,1966年1月出生,毕业于西南石油大学石油机械专业,本科......详细>> |
5 | 周照煌 | 副总经理 | 查看全部任职 | 2023-03-03 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1975 | 周照煌先生,1975年9月出生,毕业于汕头大学对外经济贸易专业,本科......详细>> |