序号 | 姓名 | 职务 | 相关 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 程霞 | 董事会秘书 | 查看全部任职 | 2013-04-28 | - | 女 | 中国 | 硕士 | 1975 | 程霞,女,1975年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士,金融/工商管理......详细>> |
2 | 程霞 | 副总经理 | 查看全部任职 | 2013-04-28 | - | 女 | 中国 | 硕士 | 1975 | 程霞,女,1975年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士,金融/工商管理......详细>> |
3 | 赵欣 | 副总经理 | 查看全部任职 | 2018-09-07 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1980 | 赵欣先生:1980年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生......详细>> |
4 | 李跃峰 | 总经理 | 查看全部任职 | 2020-01-23 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1983 | 李跃峰先生:1983年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究......详细>> |
5 | 李松林 | 副总经理 | 查看全部任职 | 2020-01-23 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1970 | 李松林先生:1970年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,北京大学......详细>> |
6 | 廖拾秀 | 财务总监 | 查看全部任职 | 2020-05-19 | - | 女 | 中国 | 本科 | 1975 | 廖拾秀,女,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于江西财......详细>> |
7 | 朱礼 | 副总经理 | 查看全部任职 | 2024-08-15 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1987 | 朱礼先生:1987年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2008年7......详细>> |