序号 | 姓名 | 职务 | 相关 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阮加勇 | 总经理 | 查看全部任职 | 2008-10-27 | - | 男 | 中国 | 博士 | 1966 | 阮加勇先生,中国国籍,1966年9月出生,博士研究生学历,高级工程师......详细>> |
2 | 刘万里 | 董事会秘书 | 查看全部任职 | 2011-12-29 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1964 | 刘万里先生,中国国籍,1964年2月出生,硕士研究生学历,高级经济师......详细>> |
3 | 赖国有 | 副总经理 | 查看全部任职 | 2008-10-27 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1965 | 赖国有先生,公司副总经理,本科,高级工程师。现任福建星网锐捷通......详细>> |
4 | 郑炜彤 | 副总经理 | 查看全部任职 | 2008-10-27 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1969 | 郑炜彤先生,公司副总经理,硕士。历任福建实达电脑厂副厂长、福建......详细>> |
5 | 刘万里 | 副总经理 | 查看全部任职 | 2011-12-29 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1964 | 刘万里先生,中国国籍,1964年2月出生,硕士研究生学历,高级经济师......详细>> |
6 | 丁滋莹 | 审计部负责人 | 查看全部任职 | 2011-12-29 | - | 女 | 中国 | 本科 | 1978 | 丁滋莹女士:1978年3月出生,汉族,中国国籍,本科,高级会计师、注册......详细>> |
7 | 李怀宇 | 财务总监 | 查看全部任职 | 2021-09-13 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1971 | 李怀宇先生,中国国籍,1971年8月出生,本科学历,高级会计师。1994......详细>> |