序号 | 姓名 | 职务 | 相关 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 胡甫晟 | 总经理 | 查看全部任职 | 2020-10-16 | - | 男 | 中国 | 大专 | 1979 | 胡甫晟先生:中国国籍,无境外永久居留权,1979年4月出生,大专学历......详细>> |
2 | 曹小兵 | 副总经理 | 查看全部任职 | 2020-10-16 | - | 男 | 中国 | 大专 | 1988 | 曹小兵先生:公司副总经理,中国国籍,无境外永久居留权,1988年9月......详细>> |
3 | 袁汉宁 | 副总经理 | 查看全部任职 | 2020-10-16 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1984 | 袁汉宁先生:董事,中国国籍,无境外永久居留权,1984年1月出生,本科......详细>> |
4 | 李志辉 | 副总经理 | 查看全部任职 | 2023-06-29 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1982 | 李志辉先生:副总经理,中国国籍,无境外永久居留权,1982年12月出生......详细>> |
5 | 陈真 | 董事会秘书 | 查看全部任职 | 2023-06-29 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1995 | 陈真先生:财务总监、董事会秘书,中国国籍,无境外永久居留权,1995......详细>> |
6 | 陈真 | 财务总监 | 查看全部任职 | 2023-06-29 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1995 | 陈真先生:财务总监、董事会秘书,中国国籍,无境外永久居留权,1995......详细>> |