序号 | 姓名 | 职务 | 相关 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 林巨广 | 董事长 | 查看全部任职 | 2023-04-07 | - | 男 | 中国 | 博士 | 1963 | 林巨广先生:1963年3月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,机械......详细>> |
2 | 刘蕾 | 副董事长 | 查看全部任职 | 2023-04-07 | - | 女 | 中国 | 博士 | 1979 | 刘蕾女士:1979年12月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,机械......详细>> |
3 | 马文明 | 董事 | 查看全部任职 | 2023-04-07 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1980 | 马文明先生:1980年5月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,控制......详细>> |
4 | 王淑旺 | 董事 | 查看全部任职 | 2023-04-07 | - | 男 | 中国 | 博士 | 1978 | 王淑旺先生:1978年12月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,机......详细>> |
5 | 刘蕾 | 董事 | 查看全部任职 | 2023-04-07 | - | 女 | 中国 | 博士 | 1979 | 刘蕾女士:1979年12月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,机械......详细>> |
6 | 林巨广 | 董事 | 查看全部任职 | 2023-04-07 | - | 男 | 中国 | 博士 | 1963 | 林巨广先生:1963年3月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,机械......详细>> |
7 | 申启乡 | 董事 | 查看全部任职 | 2023-04-07 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1984 | 申启乡先生:1984年4月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,机械......详细>> |
8 | 尤建新 | 独立董事 | 查看全部任职 | 2023-04-07 | - | 男 | 中国 | 博士 | 1961 | 尤建新先生:1961年4月出生,汉族,中共党员,中国国籍,无境外永久居......详细>> |
9 | 王桂香 | 独立董事 | 查看全部任职 | 2023-04-07 | - | 女 | 中国 | 硕士 | 1978 | 王桂香女士:1978年11月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,法......详细>> |
10 | 李勉 | 独立董事 | 查看全部任职 | 2023-04-07 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1968 | 李勉先生:1968年11月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,会计......详细>> |
11 | 汤东华 | 非独立董事 | 查看全部任职 | 2024-05-17 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1984 | 汤东华先生:1984年11月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,机......详细>> |