序号 | 姓名 | 职务 | 相关 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沈斌强 | 董事长 | 查看全部任职 | 2023-04-24 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1967 | 沈斌强先生:1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,200......详细>> |
2 | 王海龙 | 副董事长 | 查看全部任职 | 2023-04-24 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1971 | 王海龙先生:1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,工程师,本科......详细>> |
3 | 薛国新 | 独立董事 | 查看全部任职 | 2023-04-24 | - | 男 | 中国 | 博士 | 1955 | 薛国新先生:1955年出生,中国国籍,无境外永久居留权,副教授,讲师,......详细>> |
4 | 蔡志刚 | 非独立董事 | 查看全部任职 | 2023-04-24 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1975 | 蔡志刚先生:1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,201......详细>> |
5 | 杨清华 | 非独立董事 | 查看全部任职 | 2023-04-24 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1966 | 杨清华先生:1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,200......详细>> |
6 | 沈翾 | 非独立董事 | 查看全部任职 | 2023-04-24 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1994 | 沈翾先生:1994年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,2019......详细>> |
7 | 王源 | 非独立董事 | 查看全部任职 | 2023-04-24 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1978 | 王源先生:1978年出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,高级......详细>> |
8 | 王海龙 | 非独立董事 | 查看全部任职 | 2023-04-24 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1971 | 王海龙先生:1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,工程师,本科......详细>> |
9 | 沈斌强 | 非独立董事 | 查看全部任职 | 2023-04-24 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1967 | 沈斌强先生:1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,200......详细>> |
10 | 丁晟 | 独立董事 | 查看全部任职 | 2023-09-27 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1969 | 丁晟先生:1969年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,注册会计师......详细>> |
11 | 乐进治 | 独立董事 | 查看全部任职 | 2023-09-27 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1980 | 乐进治先生:1980年8月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,本科......详细>> |