序号 | 姓名 | 职务 | 相关 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 唐球 | 董事长 | 查看全部任职 | 2022-05-20 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1971 | 唐球,男,1971年出生,中国国籍,无境外居留权,大学本科学历;1993年......详细>> |
2 | 唐球 | 非独立董事 | 查看全部任职 | 2022-05-20 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1971 | 唐球,男,1971年出生,中国国籍,无境外居留权,大学本科学历;1993年......详细>> |
3 | 李跃峰 | 非独立董事 | 查看全部任职 | 2022-05-20 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1983 | 李跃峰先生:1983年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究......详细>> |
4 | 李荣林 | 独立董事 | 查看全部任职 | 2022-05-20 | - | 男 | 中国 | 博士 | 1965 | 李荣林,男,1965年出生,中国国籍,无境外居留权,博士。1985年7月至......详细>> |
5 | 廖拾秀 | 非独立董事 | 查看全部任职 | 2022-09-02 | - | 女 | 中国 | 本科 | 1975 | 廖拾秀,女,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于江西财......详细>> |
6 | 左金兰 | 独立董事 | 查看全部任职 | 2022-05-20 | - | 女 | 中国 | 硕士 | 1985 | 左金兰,女,1985年出生,中国国籍,无境外居留权,厦门大学工商管理......详细>> |
7 | 张连起 | 独立董事 | 查看全部任职 | 2022-05-20 | - | 男 | 中国 | 博士 | 1963 | 张连起先生:1963年11月出生,汉族,中国国籍,无境外居留权,博士研......详细>> |
8 | 邓冰 | 非独立董事 | 查看全部任职 | 2022-05-20 | - | 女 | 中国 | 大学学历 | 1973 | 邓冰,女,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北京交通......详细>> |
9 | 鄢建红 | 董事 | 查看全部任职 | 2024-05-17 | - | 女 | 中国 | 硕士 | 1971 | 鄢建红女士:1971年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历;1......详细>> |
10 | 鄢建兵 | 董事 | 查看全部任职 | 2024-05-17 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1975 | 鄢建兵先生:1975年出生,中国国籍,无境外居留权,大学本科学历;199......详细>> |