序号 | 姓名 | 职务 | 相关 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 林震东 | 董事 | 查看全部任职 | 2015-06-30 | 2018-06-29 | 男 | - | 硕士 | 1972 | 林震东先生:生于1972年,厦门大学EMBA在读。曾任天珑有限副董事长......详细>> |
2 | 赵艳 | 董事 | 查看全部任职 | 2015-06-30 | 2018-06-29 | 女 | - | 本科 | 1969 | 赵艳,女,汉族,1969年出生,经济学学士。取得“注册会计师”全科合......详细>> |
3 | 刘贵彬 | 独立董事 | 查看全部任职 | 2015-06-30 | 2018-06-29 | 男 | 中国 | 本科 | 1966 | 刘贵彬先生:汉族,1966年7月生,毕业于中南财经大学,大学本科学历,......详细>> |
4 | 刘茂林 | 独立董事 | 查看全部任职 | 2015-06-30 | 2018-06-29 | 男 | 中国 | 博士 | 1965 | 刘茂林先生:生于1965年,中国社会科学院法学博士,民法学知识产权......详细>> |
5 | 胡斌杰 | 独立董事 | 查看全部任职 | 2015-06-30 | 2018-06-29 | 男 | 中国 | 博士 | 1960 | 胡斌杰先生,生于1960年,博士,华南理工大学电子与信息学院教授、......详细>> |
6 | 李明 | 独立董事 | 查看全部任职 | 2017-05-16 | 2018-06-29 | 男 | 中国 | 博士 | 1966 | 李明先生,男,1966年出生,致公党党员。经济学博士,会计学博士研究......详细>> |
7 | 林文鸿 | 董事长 | 查看全部任职 | 2015-06-30 | 2018-06-29 | 男 | - | 本科 | 1975 | 林文鸿先生,生于1975年,本科。曾任蓝天通讯有限公司总经理,深圳......详细>> |
8 | 林震东 | 副董事长 | 查看全部任职 | 2015-06-30 | 2018-06-29 | 男 | - | 硕士 | 1972 | 林震东先生:生于1972年,厦门大学EMBA在读。曾任天珑有限副董事长......详细>> |
9 | 林文鸿 | 董事 | 查看全部任职 | 2015-06-30 | 2018-06-29 | 男 | - | 本科 | 1975 | 林文鸿先生,生于1975年,本科。曾任蓝天通讯有限公司总经理,深圳......详细>> |
10 | 林文炭 | 董事 | 查看全部任职 | 2015-06-30 | 2018-06-29 | 男 | - | 大专 | 1974 | 林文炭先生,生于1971年,大专。曾任深圳万利达移动通讯有限公司董......详细>> |