序号 | 姓名 | 职务 | 相关 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吴家成 | 董事 | 查看全部任职 | 2005-11-18 | - | 男 | 中国 | 大专 | 1952 | 吴家成,男,大专,高级经济师,曾任中国农业银行合川市支行副行长、......详细>> |
2 | 方平 | 董事 | 查看全部任职 | 2005-05-25 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1951 | 方平,男,研究生,曾任攀枝花冶金矿山公司经研室企管科、技经科副......详细>> |
3 | 杨国柱 | 董事 | 查看全部任职 | 2006-03-28 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1953 | 杨国柱,男,金融学硕士学位。曾任国家商业部、国家计划委员会副处......详细>> |
4 | 杨天旺 | 董事 | 查看全部任职 | 2006-09-18 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1965 | 杨天旺,男,工程硕士,高级工程师,先后担任攀钢焦化厂车间副主任、......详细>> |
5 | 李锦彰 | 董事 | 查看全部任职 | 2007-08-31 | - | 男 | 中国 | 大专 | 1956 | 李锦彰,男,大专文化,高级经济师,曾任农行山西省分行计划处主任科......详细>> |
6 | 罗宪平 | 独立董事 | 查看全部任职 | 2005-05-25 | - | 女 | 中国 | 大专 | 1954 | 罗宪平女士,1954年11月出生,大专,高级会计师。历任重庆市农垦......详细>> |
7 | 翁宇 | 独立董事 | 查看全部任职 | 2005-05-25 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1954 | 翁宇先生,1954年10月出生,大专学历,专长经济管理,取得中国注......详细>> |
8 | 刘星 | 独立董事 | 查看全部任职 | 2005-05-25 | - | 男 | - | 博士 | 1956 | 刘星:历任香港城市大学会计系研究员,重庆大学工商管理学院会计......详细>> |
9 | 吴家成 | 董事长 | 查看全部任职 | 2005-11-18 | - | 男 | 中国 | 大专 | 1952 | 吴家成,男,大专,高级经济师,曾任中国农业银行合川市支行副行长、......详细>> |
10 | 谢湘云 | 董事 | 查看全部任职 | 2007-03-30 | - | 男 | 中国 | - | 1963 | 谢湘云,男,大学,高级工程师,曾任攀矿机械厂铸造车间、技术科技术......详细>> |