序号 | 姓名 | 职务 | 相关 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陈创新 | 董事 | 查看全部任职 | 2016-06-06 | 2019-06-05 | 男 | - | 本科 | - | 陈创新,男,1988年9月至1990年7月就读于广东工业大学。1985年9月......详细>> |
2 | 张晓帆 | 董事 | 查看全部任职 | 2016-06-06 | 2019-06-05 | 女 | - | 本科 | - | 张晓帆,女,毕业于海南大学,本科。先后就职于中国电子租赁公司,海......详细>> |
3 | 冯跃 | 董事 | 查看全部任职 | 2016-06-06 | 2019-06-05 | 男 | - | 博士 | - | 冯跃,男,南开大学国际经济研究所,世界经济专业,博士研究生学历。......详细>> |
4 | 周宇斌 | 董事长 | 查看全部任职 | 2016-06-06 | 2019-06-05 | 男 | - | 硕士 | - | 周宇斌,男,2008年毕业于伦敦政治经济学院经济系,获理学硕士学位......详细>> |
5 | 陈创新 | 副董事长 | 查看全部任职 | 2016-06-06 | 2019-06-05 | 男 | - | 本科 | - | 陈创新,男,1988年9月至1990年7月就读于广东工业大学。1985年9月......详细>> |
6 | 周雯 | 董事 | 查看全部任职 | 2016-06-06 | 2019-06-05 | 女 | - | 硕士 | 1965 | 周雯女士,女,硕士。1985年毕业于上海立信会计学校会计专业;之后,......详细>> |
7 | 周宇斌 | 董事 | 查看全部任职 | 2016-06-06 | 2019-06-05 | 男 | - | 硕士 | - | 周宇斌,男,2008年毕业于伦敦政治经济学院经济系,获理学硕士学位......详细>> |