陈运来(男 中专学历 1973)
陈运来先生:监事会主席1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,汉......详细>> |
陈运来在上市公司担任的职务记录共 4 个:
序号 | 姓名 | 职务 | 所在公司 | 状态 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陈运来 | 监事 | 意迪尔 | 离任 | 2018-04-18 | 2021-04-17 | 男 | 中国 | 中专 | 1973 | 陈运来先生:监事会主席1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,汉......详细>> |
2 | 陈运来 | 监事会主席 | 意迪尔 | 离任 | 2018-04-18 | 2021-04-17 | 男 | 中国 | 中专 | 1973 | 陈运来先生:监事会主席1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,汉......详细>> |
3 | 陈运来 | 监事会主席,监事 | 意迪尔 | 离任 | 2021-04-19 | - | 男 | 中国 | 中专 | 1973 | 陈运来先生:监事会主席1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,汉......详细>> |
4 | 陈运来 | 监事会主席,非职工监事 | 意迪尔 | 在职 | 2024-04-18 | - | 男 | 中国 | 中专 | 1973 | 陈运来先生:监事会主席1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,汉......详细>> |