陈泽广(男 硕士学历 1965)
陈泽广先生:1965年生,中共党员,研究生学历,华南理工大学结构工程......详细>> |
陈泽广在上市公司担任的职务记录共 4 个:
序号 | 姓名 | 职务 | 所在公司 | 状态 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陈泽广 | 董事 | 建科院 | 离任 | 2017-01-20 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1965 | 陈泽广先生:1965年4月出生,结构工程专业研究生学历,中国国籍,无......详细>> |
2 | 陈泽广 | 总经理 | 建科院 | 离任 | 2013-11-29 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1965 | 陈泽广,男,1965年生,中共党员,研究生学历,华南理工大学结构工程......详细>> |
3 | 陈泽广 | 副董事长 | 建科院 | 离任 | 2020-11-04 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1965 | 陈泽广先生:1965年生,中共党员,研究生学历,华南理工大学结构工程......详细>> |
4 | 陈泽广 | 非独立董事 | 建科院 | 离任 | 2020-11-04 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1965 | 陈泽广先生:1965年生,中共党员,研究生学历,华南理工大学结构工程......详细>> |