张晓冰(女 硕士学历 1969)
张晓冰:女,1969年8月出生,研究生学历,农学硕士,教授级政工师,高......详细>> |
张晓冰在上市公司担任的职务记录共 4 个:
序号 | 姓名 | 职务 | 所在公司 | 状态 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 张晓冰 | 副总经理 | 山东高速 | 离任 | 2015-06-05 | - | 女 | 中国 | 硕士 | 1969 | 张晓冰:女,1969年8月出生,研究生学历,农学硕士,教授级政工师,高......详细>> |
2 | 张晓冰 | 非独立董事 | 山东高速 | 离任 | 2020-05-11 | - | 女 | 中国 | 硕士 | 1969 | 张晓冰女士:1969年8月出生,中国国籍,教授级高级政工师,高级经济......详细>> |
3 | 张晓冰 | 监事会主席 | 山东高速 | 离任 | 2023-08-29 | - | 女 | 中国 | 硕士 | 1969 | 张晓冰女士:1969年8月出生,中国国籍,高级经济师,硕士学历,2012年......详细>> |
4 | 张晓冰 | 监事 | 山东高速 | 离任 | 2023-08-17 | - | 女 | 中国 | 硕士 | 1969 | 张晓冰女士:1969年8月出生,中国国籍,高级经济师,硕士学历,2012年......详细>> |