程须朋(男 中专学历 1966)
程须朋先生,监事会主席,1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,......详细>> |
程须朋在上市公司担任的职务记录共 4 个:
序号 | 姓名 | 职务 | 所在公司 | 状态 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 程须朋 | 监事会主席 | 帝瀚环保 | 离任 | 2018-04-13 | 2021-04-12 | 男 | 中国 | 中专 | 1966 | 程须朋先生,监事会主席,1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,......详细>> |
2 | 程须朋 | 股东监事 | 帝瀚环保 | 离任 | 2018-04-13 | 2021-04-12 | 男 | 中国 | 中专 | 1966 | 程须朋先生,监事会主席,1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,......详细>> |
3 | 程须朋 | 监事 | 帝瀚环保 | 离任 | 2015-04-17 | 2018-04-16 | 男 | 中国 | 中专 | 1966 | 程须朋先生,监事会主席,1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,......详细>> |
4 | 程须朋 | 监事会主席,股东监事 | 帝瀚环保 | 离任 | 2021-05-25 | - | 男 | 中国 | 中专 | 1966 | 程须朋先生,监事会主席,1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,......详细>> |