郭芳(女 本科学历 1975)
郭芳女士:1975年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,1......详细>> |
郭芳在上市公司担任的职务记录共 3 个:
序号 | 姓名 | 职务 | 所在公司 | 状态 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 郭芳 | 监事,监事会主席 | ST童学 | 离任 | 2021-06-18 | - | 女 | 中国 | 本科 | 1975 | 郭芳女士:1975年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,1......详细>> |
2 | 郭芳 | 监事会主席 | ST童学 | 在职 | 2022-05-17 | - | 女 | 中国 | 本科 | 1975 | 郭芳女士:1975年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,1......详细>> |
3 | 郭芳 | 监事 | ST童学 | 在职 | 2022-05-12 | - | 女 | 中国 | 本科 | 1975 | 郭芳女士:1975年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,1......详细>> |