牛国君(男 硕士学历 1969)
牛国君先生:1969年10月出生,汉族,中国国籍,硕士学历,高级工程师,......详细>> |
牛国君在上市公司担任的职务记录共 4 个:
序号 | 姓名 | 职务 | 所在公司 | 状态 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 牛国君 | 职工代表董事 | 吉电股份 | 离任 | 2019-09-18 | 2022-09-17 | 男 | 中国 | 硕士 | 1969 | 牛国君先生:1969年10月出生,汉族,中国国籍,硕士学历,高级工程师,......详细>> |
2 | 牛国君 | 副总经理 | 吉电股份 | 离任 | 2020-06-19 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1969 | 牛国君先生:1969年10月出生,汉族,中国国籍,硕士学历,高级工程师,......详细>> |
3 | 牛国君 | 总经理 | 吉电股份 | 离任 | 2021-08-10 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1969 | 牛国君先生:1969年10月出生,汉族,中共党员,中国国籍,大学本科学......详细>> |
4 | 牛国君 | 股东代表董事 | 吉电股份 | 离任 | 2022-09-14 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1969 | 牛国君先生,1970年出生,大学本科学历,高级工程师。曾任吉电股份......详细>> |