侯勇(男 硕士学历 1972)
侯勇先生,董事,出生于1972年12月,中国国籍,无境外永久居留权,研......详细>> |
侯勇在上市公司担任的职务记录共 4 个:
序号 | 姓名 | 职务 | 所在公司 | 状态 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 侯勇 | 副总经理 | 博安智能 | 离任 | 2014-06-17 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1972 | 侯勇先生,董事,出生于1972年12月,中国国籍,无境外永久居留权,研......详细>> |
2 | 侯勇 | 监事会主席 | 博安智能 | 离任 | 2020-06-17 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1972 | 侯勇先生,董事,出生于1972年12月,中国国籍,无境外永久居留权,研......详细>> |
3 | 侯勇 | 股东代表监事 | 博安智能 | 离任 | 2020-06-15 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1972 | 侯勇先生,董事,出生于1972年12月,中国国籍,无境外永久居留权,研......详细>> |
4 | 侯勇 | 股东代表监事,监事会主席 | 博安智能 | 在职 | 2023-06-08 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1972 | 侯勇先生:1972年12月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,研究......详细>> |