季兆元(男 大专学历 1969)
季兆元先生:1969年10月1日出生,中国国籍,主要工作经历如下:1991......详细>> |
季兆元在上市公司担任的职务记录共 3 个:
序号 | 姓名 | 职务 | 所在公司 | 状态 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 季兆元 | 监事会主席,监事 | ST高和 | 离任 | 2020-08-05 | - | 男 | 中国 | 大专 | 1969 | 季兆元先生:1969年10月1日出生,中国国籍,大专学历,工程师,主要工......详细>> |
2 | 季兆元 | 监事会主席 | ST高和 | 在职 | 2023-09-25 | - | 男 | 中国 | 大专 | 1969 | 季兆元先生:1969年10月1日出生,中国国籍,主要工作经历如下:1991......详细>> |
3 | 季兆元 | 监事 | ST高和 | 在职 | 2023-09-21 | - | 男 | 中国 | 大专 | 1969 | 季兆元先生:1969年10月1日出生,中国国籍,主要工作经历如下:1991......详细>> |