林新春(男 本科学历 1968)
林新春,男,1968年12月生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,现任公......详细>> |
林新春在上市公司担任的职务记录共 4 个:
序号 | 姓名 | 职务 | 所在公司 | 状态 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 林新春 | 监事会主席 | 力生美 | 离任 | 2018-12-29 | 2021-12-28 | 男 | 中国 | 本科 | 1968 | 林新春,男,1968年12月生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,现任公......详细>> |
2 | 林新春 | 非职工监事 | 力生美 | 离任 | 2018-12-29 | 2021-12-28 | 男 | 中国 | 本科 | 1968 | 林新春,男,1968年12月生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,现任公......详细>> |
3 | 林新春 | 监事 | 力生美 | 离任 | 2015-12-09 | 2018-12-08 | 男 | 中国 | 本科 | 1968 | 林新春,男,1968年12月生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,现任公......详细>> |
4 | 林新春 | 非职工监事,监事会主席 | 力生美 | 在职 | 2018-12-29 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1968 | 林新春,男,1968年12月生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,现任公......详细>> |