林宏昶(男 大专学历 1968)
林宏昶先生副董事长中国国籍,无境外永久居留权,1968年1月出生,大......详细>> |
林宏昶在上市公司担任的职务记录共 3 个:
序号 | 姓名 | 职务 | 所在公司 | 状态 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 林宏昶 | 职工代表监事 | ST恒忆 | 在职 | 2018-06-12 | 2021-06-11 | 男 | 中国 | 大专 | 1968 | 林宏昶先生副董事长中国国籍,无境外永久居留权,1968年1月出生,大......详细>> |
2 | 林宏昶 | 董事 | ST恒忆 | 离任 | 2017-01-10 | 2020-01-09 | 男 | 中国 | 大专 | 1968 | 林宏昶先生副董事长中国国籍,无境外永久居留权,1968年1月出生,大......详细>> |
3 | 林宏昶 | 副董事长 | ST恒忆 | 离任 | 2017-01-13 | 2020-01-09 | 男 | 中国 | 大专 | 1968 | 林宏昶先生副董事长中国国籍,无境外永久居留权,1968年1月出生,大......详细>> |