嵇玉芳(女 大专学历 1976)
嵇玉芳女士:1976年5月出生,大专学历,1994年9月至1996年12月就职......详细>> |
嵇玉芳在上市公司担任的职务记录共 3 个:
序号 | 姓名 | 职务 | 所在公司 | 状态 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 嵇玉芳 | 董事 | 倍加洁 | 离任 | 2016-06-22 | - | 女 | 中国 | 大专 | 1976 | 嵇玉芳,女,1976年出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历。1994年9......详细>> |
2 | 嵇玉芳 | 财务总监 | 倍加洁 | 在职 | 2016-06-22 | - | 女 | - | 大专 | 1976 | 嵇玉芳女士:1976年5月出生,大专学历,1994年9月至1996年12月就职......详细>> |
3 | 嵇玉芳 | 非独立董事 | 倍加洁 | 在职 | 2022-09-29 | - | 女 | - | 大专 | 1976 | 嵇玉芳女士:1976年5月出生,大专学历,1994年9月至1996年12月就职......详细>> |