尹丽君(女 大专学历 1982)
尹丽君,女,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2004年7月毕......详细>> |
尹丽君在上市公司担任的职务记录共 4 个:
序号 | 姓名 | 职务 | 所在公司 | 状态 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 尹丽君 | 监事 | 埃维股份 | 离任 | 2019-04-16 | 2022-04-15 | 女 | 中国 | 大专 | 1982 | 尹丽君,女,1982年8月1日生,中国国籍,无境外永久居留权。2004年07......详细>> |
2 | 尹丽君 | 监事会主席 | 埃维股份 | 离任 | 2019-04-16 | 2022-04-15 | 女 | 中国 | 大专 | 1982 | 尹丽君,女,1982年8月1日生,中国国籍,无境外永久居留权。2004年07......详细>> |
3 | 尹丽君 | 监事,监事会主席 | 埃维股份 | 离任 | 2019-04-16 | - | 女 | 中国 | 大专 | 1982 | 尹丽君,女,1982年8月1日生,中国国籍,无境外永久居留权。2004年07......详细>> |
4 | 尹丽君 | 非职工代表监事,监事会主席 | 埃维股份 | 在职 | 2022-06-13 | - | 女 | 中国 | 大专 | 1982 | 尹丽君,女,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2004年7月毕......详细>> |