刘乃成(男 高中学历 1982)
刘乃成,男,1982年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中。2004......详细>> |
刘乃成在上市公司担任的职务记录共 5 个:
序号 | 姓名 | 职务 | 所在公司 | 状态 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 刘乃成 | 监事会主席 | ST卡联股 | 离任 | 2020-04-14 | 2023-04-13 | 男 | 中国 | 高中 | 1982 | 刘乃成,男,1982年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中。2004......详细>> |
2 | 刘乃成 | 股东代表监事 | ST卡联股 | 离任 | 2020-04-14 | 2023-04-13 | 男 | 中国 | 高中 | 1982 | 刘乃成,男,1982年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中。2004......详细>> |
3 | 刘乃成 | 监事 | ST卡联股 | 离任 | 2019-03-27 | 2020-03-27 | 男 | 中国 | 高中 | 1982 | 刘乃成,男,1982年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中。2004......详细>> |
4 | 刘乃成 | 股东代表监事,监事会主席 | ST卡联股 | 离任 | 2020-04-14 | - | 男 | 中国 | 高中 | 1982 | 刘乃成,男,1982年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中。2004......详细>> |
5 | 刘乃成 | 非职工代表监事 | ST卡联股 | 在职 | 2023-04-13 | - | 男 | 中国 | 高中 | 1982 | 刘乃成,男,1982年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中。2004......详细>> |