康峰(男 大专学历 1978)
康峰,男,1978年6月生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,2001年7月......详细>> |
康峰在上市公司担任的职务记录共 3 个:
序号 | 姓名 | 职务 | 所在公司 | 状态 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 康峰 | 副总经理 | 星捷安 | 离任 | 2015-12-02 | - | 男 | 中国 | 大专 | 1978 | 康峰,男,1978年6月生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,2001年7月......详细>> |
2 | 康峰 | 董事 | 星捷安 | 在职 | 2022-07-13 | - | 男 | 中国 | 大专 | 1978 | 康峰,男,1978年6月生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,2001年7月......详细>> |
3 | 康峰 | 总经理 | 星捷安 | 在职 | 2017-08-18 | - | 男 | 中国 | 大专 | 1978 | 康峰,男,1978年6月生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,2001年7月......详细>> |