殷立明(女 本科学历 1973)
殷立明女士:1973年7月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,人......详细>> |
殷立明在上市公司担任的职务记录共 3 个:
序号 | 姓名 | 职务 | 所在公司 | 状态 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 殷立明 | 职工代表监事 | 食安科技 | 离任 | 2021-01-29 | - | 女 | 中国 | 本科 | 1973 | 殷立明女士:1973年7月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,人......详细>> |
2 | 殷立明 | 监事会主席 | 食安科技 | 离任 | 2021-02-05 | - | 女 | 中国 | 本科 | 1973 | 殷立明女士:1973年7月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,人......详细>> |
3 | 殷立明 | 副总经理 | 食安科技 | 在职 | 2022-05-20 | - | 女 | 中国 | 本科 | 1973 | 殷立明女士:1973年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历......详细>> |