赖庆华(男 大专学历 1964)
赖庆华先生:1964年出生,中国国籍,大专学历,助理会计师,会计师,曾......详细>> |
赖庆华在上市公司担任的职务记录共 5 个:
序号 | 姓名 | 职务 | 所在公司 | 状态 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 赖庆华 | 董事 | 龙钇科技 | 离任 | 2016-12-21 | 2019-12-20 | 男 | 中国 | 大专 | 1964 | 赖庆华,男,1964年出生,大学专科学历,助理会计师。历任龙南县稀土......详细>> |
2 | 赖庆华 | 监事会主席 | 龙钇科技 | 离任 | 2021-08-27 | - | 男 | 中国 | 大专 | 1964 | 赖庆华先生:1964年出生,中国国籍,大专学历,助理会计师,会计师,曾......详细>> |
3 | 赖庆华 | 监事 | 龙钇科技 | 离任 | 2021-05-21 | - | 男 | 中国 | 大专 | 1964 | 赖庆华先生:1964年出生,中国国籍,大专学历,助理会计师,会计师,曾......详细>> |
4 | 赖庆华 | 监事会主席,非职工监事 | 龙钇科技 | 在职 | 2022-12-28 | - | 男 | 中国 | 大专 | 1964 | 赖庆华先生:1964年出生,中国国籍,大学专科学历,助理会计师。历任......详细>> |
5 | 赖庆华 | 财务总监 | 龙钇科技 | 离任 | 2013-12-24 | - | 男 | 中国 | 大专 | 1964 | 赖庆华,男,1964年出生,大学专科学历,助理会计师。历任龙南县稀土......详细>> |