戴莉丽(女 大专学历 1986)
戴莉丽女士:1986年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,......详细>> |
戴莉丽在上市公司担任的职务记录共 4 个:
序号 | 姓名 | 职务 | 所在公司 | 状态 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 戴莉丽 | 监事 | 惠而顺 | 离任 | 2020-03-20 | 2022-12-08 | 女 | 中国 | 大专 | 1986 | 戴莉丽,女,1986年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,......详细>> |
2 | 戴莉丽 | 监事,监事会主席 | 惠而顺 | 离任 | 2020-03-20 | - | 女 | 中国 | 大专 | 1986 | 戴莉丽女士:1986年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,......详细>> |
3 | 戴莉丽 | 非职工代表监事 | 惠而顺 | 在职 | 2023-02-02 | - | 女 | 中国 | 大专 | 1986 | 戴莉丽女士:1986年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,......详细>> |
4 | 戴莉丽 | 监事会主席 | 惠而顺 | 在职 | 2023-02-08 | - | 女 | 中国 | 大专 | 1986 | 戴莉丽女士:1986年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,......详细>> |