赵菁(女 1972)
赵菁女士:1972年3月1日出生,中国国籍,无境外永久居留权,第十四届......详细>> |
赵菁在上市公司担任的职务记录共 4 个:
序号 | 姓名 | 职务 | 所在公司 | 状态 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 赵菁 | 董事 | 步长制药 | 离任 | 2018-06-26 | 2021-06-25 | 女 | 中国 | - | 1972 | 赵菁女士:1972年3月1日出生,中国国籍,无境外永久居留权,现任山东......详细>> |
2 | 赵菁 | 非独立董事 | 步长制药 | 在职 | 2024-06-28 | - | 女 | 中国 | - | 1972 | 赵菁女士:1972年3月1日出生,中国国籍,无境外永久居留权,第十四届......详细>> |
3 | 赵菁 | 董事长助理 | 步长制药 | 在职 | 2017-03-26 | - | 女 | 中国 | - | 1972 | 赵菁女士:1972年3月1日出生,中国国籍,无境外永久居留权,第十四届......详细>> |
4 | 赵菁 | 副董事长 | 步长制药 | 在职 | 2024-07-30 | - | 女 | 中国 | - | 1972 | 赵菁女士:1972年3月1日出生,中国国籍,无境外永久居留权,第十四届......详细>> |