郑继平(男 本科学历 1962)
郑继平先生:1962年8月出生,汉族,中国国籍,本科学历,现任湖北美尔......详细>> |
郑继平在上市公司担任的职务记录共 5 个:
序号 | 姓名 | 职务 | 所在公司 | 状态 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 郑继平 | 副董事长 | 美尔雅 | 离任 | 2019-10-14 | 2022-10-13 | 男 | 中国 | 本科 | 1962 | 郑继平先生:1962年8月出生,汉族,中国国籍,本科学历,现任湖北美尔......详细>> |
2 | 郑继平 | 董事长 | 美尔雅 | 在职 | 2022-10-25 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1962 | 郑继平,1962年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,曾任湖北......详细>> |
3 | 郑继平 | 代理董事会秘书 | 美尔雅 | 离任 | 2023-01-13 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1962 | 郑继平先生:1962年8月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,本科......详细>> |
4 | 郑继平 | 非独立董事 | 美尔雅 | 在职 | 2022-10-25 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1962 | 郑继平,1962年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,曾任湖北......详细>> |
5 | 郑继平 | 董事 | 美尔雅 | 离任 | 2022-03-07 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1962 | 郑继平先生:1962年8月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,本科......详细>> |