周丽平(女 本科学历 1983)
周丽平女士:1983年10月出生,满族,中国国籍,无境外永久居留权,201......详细>> |
周丽平在上市公司担任的职务记录共 3 个:
序号 | 姓名 | 职务 | 所在公司 | 状态 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 周丽平 | 监事会主席 | 奥瑞拓 | 离任 | 2022-03-02 | - | 女 | 中国 | 本科 | 1983 | 周丽平女士:1983年10月出生,满族,中国国籍,无境外永久居留权,201......详细>> |
2 | 周丽平 | 监事 | 奥瑞拓 | 离任 | 2022-02-10 | - | 女 | 中国 | 本科 | 1983 | 周丽平女士:1983年10月出生,满族,中国国籍,无境外永久居留权,201......详细>> |
3 | 周丽平 | 股东代表监事,监事会主席 | 奥瑞拓 | 在职 | 2023-04-28 | - | 女 | 中国 | 本科 | 1983 | 周丽平女士:1983年10月出生,满族,中国国籍,无境外永久居留权,200......详细>> |