张风艳(女 中专学历 1965)
张风艳,女,1965年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历......详细>> |
张风艳在上市公司担任的职务记录共 4 个:
序号 | 姓名 | 职务 | 所在公司 | 状态 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 张风艳 | 监事 | 爱维尔 | 离任 | 2017-06-05 | 2020-06-04 | 女 | 中国 | 中专 | 1965 | 张风艳,女,1965年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历......详细>> |
2 | 张风艳 | 职工代表监事 | 爱维尔 | 离任 | 2020-02-01 | - | 女 | 中国 | 中专 | 1965 | 张风艳,女,1965年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历......详细>> |
3 | 张风艳 | 监事会主席,非职工代表监事 | 爱维尔 | 在职 | 2023-03-04 | - | 女 | 中国 | 中专 | 1965 | 张风艳,女,1965年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历......详细>> |
4 | 张风艳 | 监事会主席 | 爱维尔 | 离任 | 2020-04-28 | - | 女 | 中国 | 中专 | 1965 | 张风艳,女,1965年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历......详细>> |