李洪坤(男 大专学历 1980)
李洪坤先生:1980年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历......详细>> |
李洪坤在上市公司担任的职务记录共 3 个:
序号 | 姓名 | 职务 | 所在公司 | 状态 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 李洪坤 | 监事会主席,监事 | 坤隆股份 | 离任 | 2021-04-20 | - | 男 | 中国 | 大专 | 1980 | 李洪坤先生:1980年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历......详细>> |
2 | 李洪坤 | 监事会主席 | 坤隆股份 | 在职 | 2024-06-01 | - | 男 | 中国 | 大专 | 1980 | 李洪坤先生:1980年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历......详细>> |
3 | 李洪坤 | 非职工代表监事 | 坤隆股份 | 在职 | 2024-04-20 | - | 男 | 中国 | 大专 | 1980 | 李洪坤先生:1980年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历......详细>> |