武智雄(男 本科学历 1971)
武智雄:男,1971年出生,中国籍,无境外永久居留权,本科。1993年9月......详细>> |
武智雄在上市公司担任的职务记录共 3 个:
序号 | 姓名 | 职务 | 所在公司 | 状态 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武智雄 | 监事 | 金友智能 | 离任 | 2020-05-18 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1971 | 武智雄:男,1971年出生,中国籍,无境外永久居留权,本科。1993年9月......详细>> |
2 | 武智雄 | 监事会主席 | 金友智能 | 离任 | 2020-05-19 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1971 | 武智雄:男,1971年出生,中国籍,无境外永久居留权,本科。1993年9月......详细>> |
3 | 武智雄 | 监事会主席,监事 | 金友智能 | 在职 | 2023-05-22 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1971 | 武智雄:男,1971年出生,中国籍,无境外永久居留权,本科。1993年9月......详细>> |