薛少奎(男 大专学历 1952)
薛少奎,男, 1952 年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。 19......详细>> |
薛少奎在上市公司担任的职务记录共 4 个:
序号 | 姓名 | 职务 | 所在公司 | 状态 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 薛少奎 | 监事会主席 | 唐年股份 | 离任 | 2018-08-08 | 2021-08-07 | 男 | 中国 | 大专 | 1952 | 薛少奎,男, 1952 年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。 19......详细>> |
2 | 薛少奎 | 股东代表监事 | 唐年股份 | 离任 | 2018-08-08 | 2021-08-07 | 男 | 中国 | 大专 | 1952 | 薛少奎,男, 1952 年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。 19......详细>> |
3 | 薛少奎 | 监事 | 唐年股份 | 离任 | 2015-08-02 | 2018-08-01 | 男 | 中国 | 大专 | 1952 | 薛少奎,男, 1952 年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。 19......详细>> |
4 | 薛少奎 | 监事会主席,股东代表监事 | 唐年股份 | 在职 | 2024-08-09 | - | 男 | 中国 | 大专 | 1952 | 薛少奎,男,1952年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1990......详细>> |