卢明然(男 大专学历 1959)
卢明然,男,出生于1959年11月,身份证号41081119591106****,大专学......详细>> |
卢明然在上市公司担任的职务记录共 3 个:
序号 | 姓名 | 职务 | 所在公司 | 状态 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 卢明然 | 监事 | 路嘉路桥 | 离任 | 2017-06-26 | 2020-06-25 | 男 | 中国 | 大专 | 1959 | 卢明然,男,出生于1959年11月,身份证号41081119591106****,大专学......详细>> |
2 | 卢明然 | 监事会主席 | 路嘉路桥 | 离任 | 2017-06-26 | 2020-06-25 | 男 | 中国 | 大专 | 1959 | 卢明然,男,出生于1959年11月,身份证号41081119591106****,大专学......详细>> |
3 | 卢明然 | 股东监事,监事会主席 | 路嘉路桥 | 在职 | 2020-06-26 | - | 男 | 中国 | 大专 | 1959 | 卢明然,男,出生于1959年11月,身份证号41081119591106****,大专学......详细>> |