张培贤(女 本科学历 1983)
张培贤女士:1983年出生,本科学历。曾任中油新兴能源产业集团有限......详细>> |
张培贤在上市公司担任的职务记录共 4 个:
序号 | 姓名 | 职务 | 所在公司 | 状态 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 张培贤 | 总经理助理 | ST金鸿 | 离任 | 2017-05-26 | - | 女 | - | 本科 | 1983 | 张培贤女士:1983年出生,本科学历。曾任中油新兴能源产业集团有限......详细>> |
2 | 张培贤 | 董事 | ST金鸿 | 离任 | 2019-03-26 | - | 女 | - | 本科 | 1983 | 张培贤女士:1983年出生,本科学历。曾任中油新兴能源产业集团有限......详细>> |
3 | 张培贤 | 非独立董事 | ST金鸿 | 离任 | 2022-12-28 | - | 女 | - | 本科 | 1983 | 张培贤,女,1983年出生,本科学历。曾任中油新兴能源产业集团有限......详细>> |
4 | 张培贤 | 行政总监 | ST金鸿 | 离任 | 2019-03-29 | - | 女 | - | 本科 | 1983 | 张培贤,女,1983年出生,本科学历。曾任中油新兴能源产业集团有限......详细>> |