林健健(男 大专学历 1980)
林健健,男,1980年生,中国国籍,无境外永久居留权。2003年7月毕业......详细>> |
林健健在上市公司担任的职务记录共 4 个:
序号 | 姓名 | 职务 | 所在公司 | 状态 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 林健健 | 监事会主席 | 摘牌方迪 | 离任 | 2018-11-16 | 2021-11-15 | 男 | 中国 | 大专 | 1980 | 林健健,男,1980年生,中国国籍,无境外永久居留权。2003年7月毕业......详细>> |
2 | 林健健 | 非职工代表监事 | 摘牌方迪 | 离任 | 2018-11-16 | 2021-11-15 | 男 | 中国 | 大专 | 1980 | 林健健,男,1980年生,中国国籍,无境外永久居留权。2003年7月毕业......详细>> |
3 | 林健健 | 监事会主席,监事 | 摘牌方迪 | 在职 | 2021-12-23 | - | 男 | 中国 | 大专 | 1980 | 林健健,男,1980年生,中国国籍,无境外永久居留权。2003年7月毕业......详细>> |
4 | 林健健 | 股东代表监事 | 摘牌方迪 | 离任 | 2015-09-22 | - | 男 | 中国 | 大专 | 1980 | 林健健,男,1980年生,中国国籍,无境外永久居留权。2003年7月毕业......详细>> |