凌洁(女 本科学历 1973)
凌洁女士:中国国籍,无境外永久居留权,女,1973年12月出生,江苏理......详细>> |
凌洁在上市公司担任的职务记录共 3 个:
序号 | 姓名 | 职务 | 所在公司 | 状态 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 凌洁 | 监事 | ST百水务 | 离任 | 2016-11-21 | - | 女 | 中国 | 本科 | 1973 | 凌洁女士:中国国籍,无境外永久居留权,女,1973年12月出生,江苏理......详细>> |
2 | 凌洁 | 董事 | ST百水务 | 离任 | 2020-06-18 | - | 女 | 中国 | 本科 | 1973 | 凌洁女士:中国国籍,无境外永久居留权,女,1973年12月出生,江苏理......详细>> |
3 | 凌洁 | 副总经理 | ST百水务 | 在职 | 2020-06-30 | - | 女 | 中国 | 本科 | 1973 | 凌洁女士:1973年12月出生,中国国籍,江苏理工大学水力机械设计专......详细>> |