寇鹏(男 硕士学历 1979)
寇鹏,男,1979年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生......详细>> |
寇鹏在上市公司担任的职务记录共 4 个:
序号 | 姓名 | 职务 | 所在公司 | 状态 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 寇鹏 | 监事会主席 | ST文体 | 离任 | 2019-12-19 | 2022-12-18 | 男 | 中国 | 硕士 | 1979 | 寇鹏,男,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历......详细>> |
2 | 寇鹏 | 监事 | ST文体 | 离任 | 2019-12-19 | 2022-12-18 | 男 | 中国 | 硕士 | 1979 | 寇鹏,男,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历......详细>> |
3 | 寇鹏 | 监事会主席,监事 | ST文体 | 离任 | 2019-12-19 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1979 | 寇鹏,男,1979年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生......详细>> |
4 | 寇鹏 | 股东代表监事,监事会主席 | ST文体 | 在职 | 2022-12-19 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1979 | 寇鹏先生:1979年12月出生,中国国籍,硕士研究生学历。2007年1月至......详细>> |