吴志(男 本科学历 1986)
吴志先生:1986年11月出生,中国国籍,本科学历,工程师,2009年7月至......详细>> |
吴志在上市公司担任的职务记录共 3 个:
序号 | 姓名 | 职务 | 所在公司 | 状态 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吴志 | 副总经理 | ST安明斯 | 离任 | 2015-08-12 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1986 | 吴志:男,1986年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。......详细>> |
2 | 吴志 | 董事 | ST安明斯 | 离任 | 2020-05-29 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1986 | 吴志先生:1986年11月出生,中国国籍,本科学历,工程师,2009年7月至......详细>> |
3 | 吴志 | 总经理 | ST安明斯 | 离任 | 2021-07-23 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1986 | 吴志先生:1986年11月出生,中国国籍,本科学历,工程师,2009年7月至......详细>> |