林志忠(男 博士学历 1986)
林志忠,男,1986年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生......详细>> |
林志忠在上市公司担任的职务记录共 4 个:
序号 | 姓名 | 职务 | 所在公司 | 状态 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 林志忠 | 股东监事 | 仁恒医药 | 离任 | 2018-05-16 | 2019-08-10 | 男 | 中国 | 博士 | 1986 | 林志忠,男,1986年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生......详细>> |
2 | 林志忠 | 非职工代表监事,监事会主席 | 仁恒医药 | 离任 | 2019-08-20 | - | 男 | 中国 | 博士 | 1986 | 林志忠,男,1986年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生......详细>> |
3 | 林志忠 | 非职工代表监事 | 仁恒医药 | 离任 | 2022-09-15 | - | 男 | 中国 | 博士 | 1986 | 林志忠,男,1986年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生......详细>> |
4 | 林志忠 | 监事会主席 | 仁恒医药 | 离任 | 2022-09-29 | - | 男 | 中国 | 博士 | 1986 | 林志忠,男,1986年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生......详细>> |