张志良(男 硕士学历 1961)
张志良先生:1961年7月出生,中共党员,中国国籍,硕士学历,曾任上海......详细>> |
张志良在上市公司担任的职务记录共 4 个:
序号 | 姓名 | 职务 | 所在公司 | 状态 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 张志良 | 副总经理 | 汇丽B | 离任 | 2003-08-20 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1961 | 张志良先生:1961年7月出生,硕士研究生,1983年参加工作,曾任......详细>> |
2 | 张志良 | 代理总经理 | 汇丽B | 离任 | 2014-12-30 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1961 | 张志良先生:1961年7月出生,硕士研究生,1983年参加工作,曾任......详细>> |
3 | 张志良 | 董事 | 汇丽B | 在职 | 2023-12-18 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1961 | 张志良先生:1961年7月出生,中共党员,中国国籍,硕士学历,曾任上海......详细>> |
4 | 张志良 | 总经理 | 汇丽B | 在职 | 2017-12-20 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1961 | 张志良先生:1961年7月出生,中共党员,中国国籍,硕士学历,曾任上海......详细>> |