姚静(女 本科学历 1977)
姚静女士,1977年7月出生,中国籍,无境外永久居留权。2016年1月于......详细>> |
姚静在上市公司担任的职务记录共 3 个:
序号 | 姓名 | 职务 | 所在公司 | 状态 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 姚静 | 职工监事 | 天诚通信 | 离任 | 2016-11-30 | 2019-11-29 | 女 | 中国 | 本科 | 1977 | 姚静女士,1977年7月出生,中国籍,无境外永久居留权。2016年1月于......详细>> |
2 | 姚静 | 职工代表监事 | 天诚通信 | 离任 | 2019-11-18 | - | 女 | 中国 | 本科 | 1977 | 姚静女士,1977年7月出生,中国籍,无境外永久居留权。2016年1月于......详细>> |
3 | 姚静 | 监事会主席,股东代表监事 | 天诚通信 | 在职 | 2023-02-27 | - | 女 | 中国 | 本科 | 1977 | 姚静女士,1977年7月出生,中国籍,无境外永久居留权。2016年1月于......详细>> |