刘玉明(男 硕士学历 1964)
刘玉明先生:1964年3月出生,硕士学历,律师,1985年毕业于中国政法......详细>> |
刘玉明在上市公司担任的职务记录共 3 个:
序号 | 姓名 | 职务 | 所在公司 | 状态 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 刘玉明 | 非独立董事 | 全通教育 | 离任 | 2020-12-23 | - | 男 | - | 硕士 | 1964 | 刘玉明先生:1964年3月出生,硕士学历,律师,1985年毕业于中国政法......详细>> |
2 | 刘玉明 | 副董事长 | 全通教育 | 离任 | 2020-12-29 | - | 男 | - | 硕士 | 1964 | 刘玉明先生:1964年3月出生,硕士学历,律师,1985年毕业于中国政法......详细>> |
3 | 刘玉明 | 总经理 | 全通教育 | 离任 | 2017-08-06 | - | 男 | - | 硕士 | 1964 | 刘玉明先生:1964年3月出生,律师,硕士学历,1985年毕业于中国政法......详细>> |