陈敏霞(女 大专学历 1985)
陈敏霞女士,1985年6月生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,初......详细>> |
陈敏霞在上市公司担任的职务记录共 4 个:
序号 | 姓名 | 职务 | 所在公司 | 状态 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陈敏霞 | 监事会主席 | 早职到 | 离任 | 2017-09-18 | 2020-09-17 | 女 | 中国 | 大专 | 1985 | 陈敏霞女士,1985年6月生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,初......详细>> |
2 | 陈敏霞 | 监事 | 早职到 | 离任 | 2017-09-18 | 2020-09-17 | 女 | 中国 | 大专 | 1985 | 陈敏霞女士,1985年6月生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,初......详细>> |
3 | 陈敏霞 | 股东代表监事,监事会主席 | 早职到 | 离任 | 2020-12-23 | - | 女 | 中国 | 大专 | 1985 | 陈敏霞女士,1985年6月生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,初......详细>> |
4 | 陈敏霞 | 股东代表监事 | 早职到 | 在职 | 2023-12-29 | - | 女 | 中国 | 大专 | 1985 | 陈敏霞女士,1985年6月生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,初......详细>> |