王悦(女 本科学历 1985)
王悦,女,1985年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。 ......详细>> |
王悦在上市公司担任的职务记录共 3 个:
序号 | 姓名 | 职务 | 所在公司 | 状态 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 王悦 | 监事会主席 | 摘牌农兴 | 离任 | 2018-10-29 | 2020-09-24 | 女 | 中国 | 本科 | 1985 | 王悦,女,1985年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。 ......详细>> |
2 | 王悦 | 监事 | 摘牌农兴 | 离任 | 2018-10-27 | 2020-09-24 | 女 | 中国 | 本科 | 1985 | 王悦,女,1985年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。 ......详细>> |
3 | 王悦 | 监事会主席,监事 | 摘牌农兴 | 在职 | 2020-09-30 | - | 女 | 中国 | 本科 | 1985 | 王悦,女,1985年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2......详细>> |